关联资料
更新日期:2021/01/28
更新日期:2021/01/28
高主教在葡国亚速尔群岛出生。1938年来澳,自幼就读于圣若瑟修院。1949年晋铎后,曾任修院训导主任、教授、院长。1959年在罗马荣获天主教法典学士学位。1963年及1965年曾任署理主教。1973年被选为代理主教,掌管教区事务。1976年获教宗保禄六世委任为澳门教区主教,同年3月25日,在澳门主教座堂晋牧就职。1988年荣休,回葡国亚速尔群岛家乡定居。
高秉常主教,1976-1988
查善主教过身后,葡国本土酝酿仇教。1834年,政府下令驱逐所有会士离开澳门,没收会产,主教职空缺十三年之久。1841年,教庭委任栢主教接掌澳门教务。栢主教是遣使会士,早于1802年来澳传教,曾任圣若瑟修院院长。1845年卒于任内,任澳门主教仅四年。
栢主教,1841-1845
黎鸿升主教在澳门出生。于2001年3月20获教宗若望保禄二世委任为澳门教区助理主教。同年6月2日(圣神降临节前夕),在澳门主教座堂领受主教祝圣礼。2003年6月30林家骏主教获准退休,按教会法典规定,由助理主教黎鸿升接掌教区教务,成为澳门教区首牧。上任后,黎主教首先关注善用资源、培育信众、神职人员与教友的紧密合作,继续为人服务,并宣扬天国福音。
黎鸿升主教,2003-2016
华主教为耶稣会士,于1617年被委为日本府内主教。翌年首程来远东,因日本教难而滞留澳门,协助教务。1623年被选为署理主教,统理澳门教区教务。1633年逝世,葬于大三巴圣堂。堂毁于大火后,遗骨移往大堂安葬。
华主教,1630-1633
李斌生主教自2016年1月起担任澳门教区主教, 李斌生主教于1956年11月10日在香港出生。1988年8月20日在西班牙晋铎。1989年返回香港,开始他的牧灵工作。于2012年被主业团主教监督委任为东亚区区代表。同时,他仍然继续为主业团、教区、堂区及不同团体主持每月退省讲道、指导避静、讲授教理等。 2014年7月11日他被教宗方济各委任为香港教区辅理主教。并于同年8月30日被祝圣为主教。当澳门教区主教黎鸿升获准请辞后,教宗方济各于2016年1月16日委任李斌生主教为澳门教区主教。
李斌生主教,2016-
孟主教于1752年被委为澳门主教。1754年来澳履新。任内适逢葡国庞培首相仇教,政府下令驱逐耶稣会士,没收教产,教区损失重大,主教愤然于1765年离澳回葡。1772年调任为巴西玛利安纳教区主教。1779年辞职退隐,1799年逝世于里斯本。
孟主教,1752-1772
1873年,苏主教被委为澳门教区首牧,仅于1877年,到任视事。任内曾任修院院长,委任明德禄神父为副主教,管理帝汶岛教务,并妥善安顿于1873年应邀来澳开办社会服务之嘉诺撒会修女。1883年转任葡国布拉干萨主教,逝于1887年。
苏主教,1873-1883
使用说明
检视全站索引
“AND”,为缩小检索范围,表示前后搜索项之间的 “交集”;
“OR”, 为扩大检索范围,表示前后搜索项之间的 “联集”;
“NOT”,为排除不相关的检索范围 ,“AND NOT”表示第二个搜索项,在检索范围将被排除。
已经有澳门记忆帐号了? 登入
留言
留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)