关联资料
更新日期:2021/01/28
更新日期:2021/01/28
查善主教过身后,葡国本土酝酿仇教。1834年,政府下令驱逐所有会士离开澳门,没收会产,主教职空缺十三年之久。1841年,教庭委任栢主教接掌澳门教务。栢主教是遣使会士,早于1802年来澳传教,曾任圣若瑟修院院长。1845年卒于任内,任澳门主教仅四年。
栢主教,1841-1845
罗主教为方济各小兄弟会士,于1739年被委为澳门主教,1742年来澳门履新。任内修葺主教座堂,设立红衣会(教区参议会)基金,谕禁教友买卖奴婢。1750年回葡退隐,后于1764年逝于葡京。罗主教一生清廉,安贫乐道,死时身无长物。
罗主教,1739-1752
明德禄早于1872年来澳工作,曾任修院院长及副主教,专责统管帝汶岛教务,后于1884年被委为澳门教区主教。1885年创办育婴院。1886年起草葡萄牙与教廷之协定。1889年嘉诺撒修女接手管理圣罗撒学校。1890年,获政府批准,重新聘请耶稣会士来澳,掌理圣若瑟修院。1897年,在帝汶岛巡视教务时逝世。
明德禄主教,1884-1897
高德华主教于1954年来澳履新。任内开办多间学校,并兴建、重建或扩建多所新校舍,包括澳门圣若瑟中学南湾的新校舍、永援、利玛窦、圣德兰、晓明、海星、圣玫瑰、取洁、路环圣母圣心及圣方济各学校‧‧‧。成立公教中心、筹设“高德华主教图书馆”、并在澳门及海岛开办多间诊疗所。在路环及氹仔建造平民居屋三百单位。1960年调任葡国古雅达主教。1984年逝世,享年七十五岁。
高德华主教,1954-1960
1873年,苏主教被委为澳门教区首牧,仅于1877年,到任视事。任内曾任修院院长,委任明德禄神父为副主教,管理帝汶岛教务,并妥善安顿于1873年应邀来澳开办社会服务之嘉诺撒会修女。1883年转任葡国布拉干萨主教,逝于1887年。
苏主教,1873-1883
黎鸿升主教在澳门出生。于2001年3月20获教宗若望保禄二世委任为澳门教区助理主教。同年6月2日(圣神降临节前夕),在澳门主教座堂领受主教祝圣礼。2003年6月30林家骏主教获准退休,按教会法典规定,由助理主教黎鸿升接掌教区教务,成为澳门教区首牧。上任后,黎主教首先关注善用资源、培育信众、神职人员与教友的紧密合作,继续为人服务,并宣扬天国福音。
黎鸿升主教,2003-2016
李斌生主教自2016年1月起担任澳门教区主教, 李斌生主教于1956年11月10日在香港出生。1988年8月20日在西班牙晋铎。1989年返回香港,开始他的牧灵工作。于2012年被主业团主教监督委任为东亚区区代表。同时,他仍然继续为主业团、教区、堂区及不同团体主持每月退省讲道、指导避静、讲授教理等。 2014年7月11日他被教宗方济各委任为香港教区辅理主教。并于同年8月30日被祝圣为主教。当澳门教区主教黎鸿升获准请辞后,教宗方济各于2016年1月16日委任李斌生主教为澳门教区主教。
李斌生主教,2016-
使用说明
检视全站索引
“AND”,为缩小检索范围,表示前后搜索项之间的 “交集”;
“OR”, 为扩大检索范围,表示前后搜索项之间的 “联集”;
“NOT”,为排除不相关的检索范围 ,“AND NOT”表示第二个搜索项,在检索范围将被排除。
已经有澳门记忆帐号了? 登入
留言
留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)